Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rodolfo Carelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rodolfo Carelli
Nasce a Montesarchio (Benevento) il 25 giugno 1931
Laurea in giurisprudenza; insegnante
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
424
Progetti di legge presentati
|
276
Atti di indirizzo e controllo
|
145
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 31 luglio 1976 al 20 marzo 1979
Sostituisce:
Pietro Padula
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 5 agosto 1976 al 26 novembre 1976
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno
Membro dal 26 novembre 1976 al 19 giugno 1979
Subentra a:
Angelo Maria Sanza
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno
Membro dal 29 novembre 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani, sul sequestro e l'assassino di aldo moro e sul terrorismo in italia
Membro dal 20 dicembre 1979 al 7 marzo 1980
IX Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Segretario dal 4 agosto 1987 al 17 ottobre 1989
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Segretario dal 18 ottobre 1989 al 15 ottobre 1991
Segretario dal 16 ottobre 1991 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Vicepresidente dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1976
10
1977
15
1978
6
1979
33
1980
19
1981
10
1982
10
1983
32
1984
24
1985
11
1986
19
1987
87
1988
23
1989
10
1990
20
1991
18
1992
61
1993
16