Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Roland Riz
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Roland Riz
Nasce a Bolzano (Trentino Alto-Adige) il 12 maggio 1927
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
75
Progetti di legge presentati
|
375
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
84
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (14)
Altro firmatario (70)
Hai trovato 84 risultati
pagina
1
di 6
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00303 presentata da BOFFARDI (DC) in data 19760810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00337 presentata da RIZ (MISTO) in data 19760811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01633 presentata da GAMPER (MISTO) in data 19770120
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01008 presentata da RIZ (MISTO) in data 19770421
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02882 presentata da GAMPER (MISTO) in data 19770628
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00115 presentata da FRASNELLI (MISTO SVP) in data 19790705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00174 presentata da FRASNELLI (MISTO SVP) in data 19790712
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00282 presentata da RIZ (MISTO SVP) in data 19790718
MOZIONE 1/00013 presentata da BIANCO GERARDO (DC) in data 19790811
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00002 presentata da BONALUMI (DC) in data 19790920
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/9879/004 presentata da USELLINI (DC) in data 19791011
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01644 presentata da FRASNELLI (MISTO SVP) in data 19791115
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00546 presentata da FRASNELLI (MISTO SVP) in data 19791206
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01938 presentata da FRASNELLI (MISTO SVP) in data 19791213
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02146 presentata da FRASNELLI (MISTO SVP) in data 19800108
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1959
1
1960
6
1961
1
1962
2
1963
1
1968
5
1970
2
1971
2
1972
3
1973
3
1974
2
1975
1
1976
3
1977
3
1978
2
1979
4
1980
6
1981
2
1982
2
1983
8
1984
9
1985
2
1986
2
1987
3