Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rolando Fontan
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rolando Fontan
Nasce a Transacqua (Trento) il 29 settembre 1961
Laurea in giurisprudenza; scuola di notariato; segretario comunale
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
468
Progetti di legge presentati
|
299
Atti di indirizzo e controllo
|
21
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Vicepresidente dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1994
90
1995
51
1996
122
1997
70
1998
53
1999
52
2000
30