Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Romana Bianchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Romana Bianchi Beretta
(Romana Bianchi)
Nasce a Broni (Pavia) il 13 febbraio 1944
Insgenante
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
191
Progetti di legge presentati
|
567
Atti di indirizzo e controllo
|
66
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 5 luglio 1976 al 26 luglio 1978
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
Membro dal 8 giugno 1977 al 19 giugno 1979
VII Commissione difesa
Membro dal 27 luglio 1978 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Segretario dal 10 febbraio 1983 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 4 agosto 1987 al 14 novembre 1988
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 14 novembre 1988 al 22 aprile 1992
Subentra a:
Ivana Pellegatti
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
1
1978
2
1979
10
1980
6
1981
3
1982
9
1983
20
1984
11
1985
10
1986
10
1987
34
1988
20
1989
18
1990
19
1991
17