Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rosa Stanisci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rosa Stanisci
Nasce a San Vito Dei Normanni (Brindisi) il 4 giugno 1960
diploma di assistente comunità infantili;impiegato di azienda privata
Gruppi
|
230
Progetti di legge presentati
|
560
Atti di indirizzo e controllo
|
4
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Membro dal 12 giugno 1996 al 9 agosto 1996
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 10 agosto 1996 al 27 luglio 1998
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'infanzia
Membro dal 25 settembre 2001 al 27 aprile 2006
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 2 ottobre 2002 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
32
1995
45
1996
68
1997
36
1998
19
1999
21
2000
9