Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rosalba Molineri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rosalba Molineri
Nasce a Valgrana (Cuneo) il 31 marzo 1935
Impiegata.
Gruppi
|
32
Progetti di legge presentati
|
113
Atti di indirizzo e controllo
|
18
Interventi
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione speciale per l'esame dei decreti legge in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980
Membro dal 16 dicembre 1980 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1979
8
1980
6
1981
8
1982
7
1983
3