Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rosalia Vagli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maura Vagli
(Rosalia Vagli)
Nasce a Careggine (Lucca) il 28 ottobre 1943
Laurea in scienze politiche; insegnante
Organi parlamentari
|
43
Progetti di legge presentati
|
245
Atti di indirizzo e controllo
|
24
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 31 gennaio 1973 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1973
2
1974
4
1975
3
1976
2
1977
7
1979
4
1980
1
1981
5
1982
11
1983
4