Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rosario Cancellieri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rosario Cancellieri
Nasce a Vittoria (Ragusa) il 5 novembre 1825
Deceduto il 11 gennaio 1896
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 23 marzo 1896
1
Incarichi parlamentari
|
3
Progetti di legge presentati
|
271
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
IX Legislatura del Regno d'Italia
Commissione d'inchiesta parlamentare sull'amministrazione dello stato dal 1859 al 1865
Membro dal 12 marzo 1866 al 30 ottobre 1866
X Legislatura del Regno d'Italia
Commissione d'inchiesta parlamentare sopra la costruzione del carcere giudiziario di sassari
Segretario dal 29 gennaio 1868 al 14 agosto 1869
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
Progetti di legge presentati
1866
1
1871
1