Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rudi Franco Marguerettaz
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rudi Franco Marguerettaz
Nasce a Aosta (Valle d'Aosta/vallee d'Aoste) il 14 marzo 1957
Diploma di istituto magistrale; Insegnante
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
47
Progetti di legge presentati
|
120
Atti di indirizzo e controllo
|
53
Interventi
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 21 luglio 2015
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
19
2014
6
2015
8
2016
8
2017
6