Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Abbruzzese
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Abbruzzese
Nasce a Somma Vesuviana (Napoli) il 15 agosto 1950
Laurea in giurisprudenza
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
17
Progetti di legge presentati
|
38
Atti di indirizzo e controllo
|
12
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Segretario dal 24 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Membro dal 24 giugno 1992 al 14 aprile 1994
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 13 ottobre 1992 al 28 aprile 1993
Sostituisce:
Claudio Lenoci
Delegazione parlamentare italiana all'assemblea dell'atlantico del nord
Membro dal 10 novembre 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1992
11
1993
6