Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Cardinale
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Cardinale
Nasce a Mussomeli (Caltanissetta) il 20 giugno 1948
Laurea in giurisprudenza; dirigente azienda
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
134
Progetti di legge presentati
|
1
Interventi
|
307
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (66)
Altro firmatario (241)
Hai trovato 307 risultati
pagina
1
di 21
X Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00133 presentata da ANSELMI (DC) in data 19870805
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03323 presentata da CASINI PIER FERDINAN (DC) in data 19871217
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00365 presentata da LAMORTE (DC) in data 19871217
INTERPELLANZA 2/00187 presentata da CASTAGNETTI PIERLUIG (DC) in data 19880120
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04003 presentata da MARTINAZZOLI (DC) in data 19880127
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00470 presentata da GRIPPO (DC) in data 19880129
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06023 presentata da FOSCHI FRANCO (DC) in data 19880427
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06024 presentata da CARDINALE SALVATORE (DC) in data 19880427
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06025 presentata da CARDINALE SALVATORE (DC) in data 19880427
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00906 presentata da RIGGIO (DC) in data 19880615
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00912 presentata da PUMILIA (DC) in data 19880616
MOZIONE 1/00153 presentata da MARTINAZZOLI (DC) in data 19880713
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00202 presentata da LUCCHESI (DC) in data 19881021
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01042 presentata da BONFERRONI (DC) in data 19881116
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01083 presentata da RIGGIO (DC) in data 19881124
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1987
15
1988
14
1989
1
1990
5
1991
3
1992
12
1993
8
1996
29
1997
15
1998
5
1999
1
2001
3
2002
9
2003
5
2004
6
2006
2
2007
1