Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Fausto Fagone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Fausto Fagone
Nasce a Palagonia (Catania) il 27 novembre 1932
Deceduto il 11 gennaio 2014
Laurea in giurisprudenza
Gruppi
|
27
Progetti di legge presentati
|
3
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 12 luglio 1973 al 2 ottobre 1973
Sostituisce:
Michele Pellicani
Membro dal 7 novembre 1973 al 23 novembre 1974
Sostituisce:
Mario Zagari
Commissione parlamentare per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica
Membro dal 12 agosto 1974 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1972
9
1973
5
1974
5
1975
6
1976
2