Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Mannuzzu
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Mannuzzu
Nasce a Pitigliano (Grosseto) il 7 marzo 1930
Laurea in giurisprudenza; magistrato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
86
Progetti di legge presentati
|
622
Atti di indirizzo e controllo
|
179
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
3
Incarichi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Vicepresidente dal 6 luglio 1979 al 16 aprile 1980
Presidente dal 16 aprile 1980 al 11 luglio 1983
Commissione d'indagine, richiesta dall'on. silvano labriola, a norma dell'art. 58 del regolamento
Vicepresidente dal 11 novembre 1981 al 11 dicembre 1981
IX Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Presidente dal 21 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
4
1977
3
1978
2
1979
10
1980
9
1981
6
1982
9
1983
20
1984
6
1985
8
1986
6
1987
3