Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Piccolo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Piccolo
Nasce a Brusciano (Napoli) il 28 luglio 1948
Laurea in giurisprudenza; Bancario
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
277
Progetti di legge presentati
|
567
Atti di indirizzo e controllo
|
45
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
Membro dal 15 maggio 1996 (POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO )
Membro del c.d. dal 30 maggio 1996 (POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO )
XVI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 5 maggio 2008 (PARTITO DEMOCRATICO )
XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 19 marzo 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
1996
36
1997
20
1998
14
1999
11
2000
4
2008
37
2009
14
2010
18
2011
12
2012
10
2013
39
2014
15
2015
12
2016
23
2017
12