Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sandro Bondi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sandro Bondi
Nasce a Fivizzano (Massa-Carrara) il 14 maggio 1959
Laurea in filosofia; assistente di Forza Italia
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
71
Progetti di legge presentati
|
224
Atti di indirizzo e controllo
|
6
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 4 giugno 2001 (FORZA ITALIA )
XV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 3 maggio 2006 (FORZA ITALIA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
5
2002
15
2003
10
2004
2
2005
5
2006
7
2007
15
2008
3
2009
4
2010
2
2011
3