Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sauro Sedioli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sauro Sedioli
Nasce a Forli' (Emilia-Romagna) il 20 aprile 1940
Diploma di istituto di tecnico commerciale; dipendente di azienda privata
Gruppi
|
149
Progetti di legge presentati
|
528
Atti di indirizzo e controllo
|
36
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 17 ottobre 1996 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 11 luglio 2001 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
24
1997
21
1998
4
1999
14
2000
3
2001
9
2002
20
2003
22
2004
21
2005
8
2006
3