Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Savino Melillo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Savino Melillo
Nasce a Cerignola (Foggia) il 21 marzo 1939
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
21
Progetti di legge presentati
|
38
Atti di indirizzo e controllo
|
88
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
7
Incarichi di governo
IX Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Craxi
Sottosegretario di Stato ai Trasporti (09.08.1983-01.08.1986)
II Governo Craxi
Sottosegretario di Stato all'Industria, commercio e artigianato (04.08.1986-17.04.1987)
X Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Goria
Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione (30.07.1987-13.04.1988)
I Governo De Mita
Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione (15.04.1988-22.07.1989)
VI Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione (23.07.1989-12.04.1991)
VII Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione (17.04.1991-28.06.1992)
XI Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Amato
Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione (30.06.1992-28.04.1993)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1983
9
1987
12