Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sebastiano Neri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sebastiano Neri
Nasce a Lentini (Siracusa) il 15 giugno 1954
Laurea in giurisprudenza; magistrato
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
180
Progetti di legge presentati
|
485
Atti di indirizzo e controllo
|
37
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 19 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Segretario dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 19 maggio 1994 al 8 maggio 1996
II Commissione (giustizia)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di stato
Membro dal 14 luglio 1994 al 8 maggio 1996
Segretario dal 15 settembre 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 29 giugno 1998 al 29 maggio 2001
XV Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 21 luglio 2006 al 28 aprile 2008
Subentra a:
Nicola Leanza
Capogruppo dal 1 febbraio 2008 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1994
32
1995
36
1996
41
1997
25
1998
15
1999
15
2000
5
2006
1
2007
9
2008
1