Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Secondo Pessi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Secondo Pessi
Nasce a Asti (Piemonte) il 15 gennaio 1905
Deceduto il 1 settembre 1975
Funzionario di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
30
Progetti di legge presentati
|
31
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post-bellica - igiene e sanità pubblica
Vicepresidente dal 4 novembre 1957 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1949
2
1953
4
1954
5
1955
2
1956
6
1957
6
1958
5