Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sergio Chiamparino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sergio Chiamparino
Nasce a Moncalieri (Torino) il 1 settembre 1948
Laurea in scienze politiche; dirigente partito politico
Gruppi
|
37
Progetti di legge presentati
|
100
Atti di indirizzo e controllo
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 giugno 1996 al 22 maggio 1997
Sostituisce:
Valerio Calzolaio
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello stato e l'accorpamento del ministero del tesoro e del ministero del bilancio e della programmazione economica
Membro dal 12 maggio 1997 al 16 luglio 1997
Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94
Membro dal 17 luglio 1997 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1996
16
1997
4
1998
8
1999
6
2000
3