Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sergio Trabattoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sergio Trabattoni
Nasce a Milano (Lombardia) il 25 novembre 1937
Laurea in chimica industriale; Preside
Gruppi
|
60
Progetti di legge presentati
|
134
Atti di indirizzo e controllo
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
IV Commissione (difesa)
Membro dal 28 luglio 1998 al 21 ottobre 1998
Sostituisce:
Giorgio Bogi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1996
23
1997
17
1998
4
1999
14
2000
2