Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Severino Citaristi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Severino Citaristi
Nasce a Villongo (Bergamo) il 16 settembre 1921
Deceduto il 10 febbraio 2006
Laurea in lettere; pubblicista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
3
Incarichi parlamentari
262
Progetti di legge presentati
239
Atti di indirizzo e controllo
169
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1976
12
1977
20
1978
18
1979
52
1980
19
1981
19
1982
16
1983
44
1984
38
1985
9
1986
11
1987
4