Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Severino Sani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Severino Sani
Nasce a Massa Superiore (Rovigo) il 12 settembre 1840
Deceduto a Ferrara il 23 marzo 1919
Agricoltore, Commerciante
Organi parlamentari
|
86
Interventi e citazioni
|
2
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
XVIII Legislatura del Regno d'Italia
"Modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 Marzo 1865, n. 2248, allegato F. sulle opere pubbliche" (iniziativa Parlamentare) -
C.2
, 10 dicembre 1894
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge 20 marzo 1865 sulle spese pubbliche" (iniziativa Parlamentare) -
C.102
, 3 luglio 1894
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
Progetti di legge presentati
1894
2