Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvano Armaroli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvano Armaroli
Nasce a Budrio (Bologna) il 24 aprile 1924
Deceduto il 11 settembre 2008
Licenza media superiore.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
124
Progetti di legge presentati
|
112
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1962
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme di attuazione della legge 27 novembre 1960, n. 1297, relativa all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali
Membro dal 18 gennaio 1961 al 15 maggio 1963
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 1 luglio 1961 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Membro dal 30 gennaio 1964 al 30 giugno 1965
Ufficio di presidenza
Segretario dal 15 dicembre 1967 al 4 giugno 1968
Membro dal 15 dicembre 1967 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1958
12
1959
25
1960
13
1961
11
1962
8
1963
11
1964
18
1965
8
1966
7
1967
8
1968
3