Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvano Baresi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvano Baresi
Nasce a Grado (Gorizia) il 25 marzo 1914
Deceduto il 3 maggio 1991
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
19
Progetti di legge presentati
|
18
Interventi
|
1
Incarichi di governo
I Legislatura della Repubblica italiana
VII Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato alla Difesa (27.07.1951-16.07.1953)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
2
1951
1
1954
4
1955
2
1956
3
1957
5
1958
1