Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvia Fregolent
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvia Fregolent
Nasce a Torino il 25 gennaio 1972
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
854
Atti di indirizzo e controllo
|
373
Interventi
|
170
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
44
2014
12
2015
16
2016
26
2017
17
2018
30
2019
11
2020
6
2021
5
2022
3