Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Stefano Borghesi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Stefano Borghesi
Nasce a Brescia il 16 settembre 1977
Laurea in economia e commercio; Commercialista, Revisore dei conti
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
196
Progetti di legge presentati
|
871
Atti di indirizzo e controllo
|
173
Interventi
|
4
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 11 aprile 2014
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Capogruppo dal 11 aprile 2014 al 26 marzo 2015
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Capogruppo dal 27 marzo 2015 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare emanuele scieri
Capogruppo dal 31 marzo 2016 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
91
2014
33
2015
26
2016
15
2017
31