Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Stefano Menicacci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Stefano Menicacci
Nasce a Foligno (Perugia) il 4 ottobre 1931
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
194
Progetti di legge presentati
|
133
Interventi
|
236
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (207)
Altro firmatario (29)
Hai trovato 236 risultati
pagina
2
di 16
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00807 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00808 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00809 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00810 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00811 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00812 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00813 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00814 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761014
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0203/005 presentata da DE MARZIO (MSI DN) in data 19761018
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00912 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761026
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00913 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761026
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01138 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01139 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01140 presentata da MENICACCI (MSI DN) in data 19761118
ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA 9/0549/004 presentata da SANTAGATI (MSI DN) in data 19761118
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
19
1969
10
1970
18
1971
19
1972
34
1973
9
1974
9
1975
10
1976
46
1977
10
1978
4
1979
6