Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Stefano Rodota'
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Stefano Rodota'
Nasce a Cosenza (Calabria) il 30 maggio 1933
Laurea in giurisprudenza; docente universitario
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
186
Progetti di legge presentati
|
591
Atti di indirizzo e controllo
|
295
Interventi
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani, sul sequestro e l'assassino di aldo moro e sul terrorismo in italia
Membro dal 20 dicembre 1979 al 7 marzo 1980
Membro dal 20 marzo 1980 al 29 giugno 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto di pubblico impiego)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Membro dal 24 novembre 1983 al 29 gennaio 1985
Membri dell’assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 15 marzo 1984 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 22 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 30 aprile 1992 al 4 giugno 1992
Membro dal 30 aprile 1992 al 4 giugno 1992
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Membro dal 3 agosto 1992 al 14 aprile 1994
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 4 novembre 1992 al 19 maggio 1993
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
7
1980
8
1981
9
1982
5
1983
22
1984
11
1985
11
1986
11
1987
39
1988
18
1989
14
1990
9
1991
4
1992
14
1993
3
1994
1