Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Stefano Vignaroli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Stefano Vignaroli
Nasce a Roma il 5 agosto 1976
Diploma di istituto tecnico industriale; Impiegato tecnico delle comunicazioni
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
146
Progetti di legge presentati
|
1001
Atti di indirizzo e controllo
|
638
Interventi
|
4
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Capogruppo dal 26 luglio 2014 al 2 febbraio 2015
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
Vicepresidente dal 9 settembre 2014 al 22 marzo 2018
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Capogruppo dal 21 giugno 2018 al 15 novembre 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
Presidente dal 14 novembre 2018 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
29
2014
17
2015
22
2016
9
2017
9
2018
46
2019
5
2020
6
2021
2
2022
1