Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Stellio Lozza
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Stellio Lozza
Nasce a Santa Giuletta (Pavia) il 28 luglio 1906
Deceduto il 10 giugno 1975
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
69
Progetti di legge presentati
|
360
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo della costituente (n.520)
Membro dal 21 giugno 1950 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge gatto ed altri, n.2750: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico"
Membro dal 23 settembre 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 22 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.71: "conversione in legge del decreto legge 21 giugno 1953, n.451, recante disposizioni sugli scrutini e sugli esami nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1952-1953"
Segretario dal 19 agosto 1953 al 11 giugno 1958
Membro dal 19 agosto 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge ermini n.2719: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico delle città e del territorio di assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico"
Membro dal 26 marzo 1957 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
7
1950
3
1951
2
1952
2
1953
14
1954
13
1955
3
1956
7
1957
11
1958
5