Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Susanna Cenni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Susanna Cenni
Nasce a Monteroni d'Arbia (Siena) il 17 aprile 1963
Dipendente pubblico Amministrazione provinciale di Siena
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1677
Atti di indirizzo e controllo
|
565
Interventi
|
357
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (33)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2008
31
2009
18
2010
27
2011
39
2012
19
2013
71
2014
23
2015
27
2016
24
2017
8
2018
33
2019
9
2020
10
2021
11
2022
7