Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tarcisio Pacati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tarcisio Pacati
Nasce a Clusone (Bergamo) il 12 settembre 1904
Deceduto il 2 ottobre 1960
Laurea in ingegneria; insegnante.
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
28
Progetti di legge presentati
|
105
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione lavori pubblici
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Segretario dal 27 gennaio 1950 al 30 giugno 1950
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge fadda ed altri n.1513: "sistemazione in Sardegna della sovrapopolazione di altre regioni mediante valorizzazione delle risorse agricole ed industriali dell'isola. istituzione dell'opera per la valorizzazione della Sardegna"
Segretario dal 16 marzo 1951 al 24 giugno 1953
Membro dal 16 marzo 1951 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2511: "provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione"
Membro dal 22 febbraio 1952 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge gatto ed altri, n.2750: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico"
Membro dal 23 settembre 1952 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione lavori pubblici
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Segretario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.568: "ordinamento ed attribuzioni del consiglio nazionale della economia e del lavoro"
Membro dal 2 marzo 1954 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge gatto e altri n.910: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico"
Membro dal 15 luglio 1954 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
2
1950
2
1951
2
1953
4
1954
7
1955
7
1956
1
1957
2