Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Teodorico Bonacci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Teodorico Bonacci
Nasce a Jesi (Ancona) il 30 giugno 1838
Deceduto a Roma il 13 gennaio 1905
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 7 febbraio 1905
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 24 gennaio 1905
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
19
Progetti di legge presentati
|
99
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
Membro dal 18 dicembre 1890 al 15 maggio 1892
XIX Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 10 giugno 1895 al 2 marzo 1897
XX Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
Membro dal 27 gennaio 1898 al 1 giugno 1898
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
Progetti di legge presentati
1892
2
1898
3