Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Tommaso Angelo Tonello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Tommaso Tonello
(Tommaso Angelo Tonello)
Nasce a Fontanelle (Treviso) il 11 agosto 1873
Deceduto il 8 aprile 1965
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
71
Interventi e citazioni
|
46
Interventi
tutte le sedi (46)
in Assemblea (46)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 4
Assemblea Costituente
Per la morte di Achille Grandi, Giovanni Lombardi e Luigi Corazzin
scheda del dibattito
Per la morte di Ermanno Wolff - Ferrari
scheda del dibattito
Per la morte di Lorenzo Ventavoli
scheda del dibattito
Per la ricorrenza del XX Settembre
scheda del dibattito
Sui poteri della Commissione per le incompatibilità di cariche, coperte da deputati con il mandato parlamentare
scheda del dibattito
Sulla rimessa in libertà degli ergastolani con oltre trent'anni di espiazione
scheda del dibattito
Contro i deputati Zappelli, Longhena, Gonella, Zanardi, Labriola e Tomba, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa
scheda del dibattito
Contro il deputato Motolese per il reato di correità in adulterio
scheda del dibattito
Contro il deputato Covelli per il reato di vilipendio delle istituzioni costituzionali
scheda del dibattito
Disposizioni generali (Discussione degli articoli da 1 a 7)
scheda del dibattito
Titolo I: Rapporti civili (Discussione degli articoli da 8 a 22)
scheda del dibattito
Titolo II: Rapporti etico - sociali (Discussione articoli)
scheda del dibattito
Titolo IV: Rapporti politici (Discussione degli articoli da 45 a 51)
scheda del dibattito
Titolo V: Le Regioni e i Comuni (Discussione degli articoli da 106 a 108)
scheda del dibattito
Titolo V: Le Regioni e i Comuni (Discussione degli articoli dal 108 - bis al 124)
scheda del dibattito
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953