Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo Pecchioli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo Pecchioli
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per il controllo sui servizi di informazione e sicurezza e sul segreto di stato
Vicepresidente dal 13 dicembre 1977 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di stato
Vicepresidente dal 25 ottobre 1979 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di stato
Vicepresidente dal 9 novembre 1983 al 1 luglio 1987
XI Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di stato
Presidente dal 8 giugno 1993 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994