Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo Spagnoli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo Spagnoli
Nasce a Messina il 27 luglio 1926
Deceduto il 17 gennaio 2012
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
9
Incarichi parlamentari
227
Progetti di legge presentati
304
Atti di indirizzo e controllo
246
Interventi
16
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
1
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1963
6
1964
12
1965
6
1966
7
1967
6
1968
9
1969
8
1970
1
1971
3
1972
8
1973
7
1974
6
1975
4
1976
10
1977
4
1978
2
1979
23
1980
24
1981
9
1982
4
1983
34
1984
20
1985
10
1986
4