Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ulderico Mazzolani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ulderico Mazzolani
Nasce a Frascati (Roma) il 12 marzo 1877
Deceduto a Roma il 6 novembre 1952
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato, Pubblicista / Giornalista
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 11 novembre 1952
1
Incarichi parlamentari
|
44
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra
Membro dal 31 luglio 1920 al 7 aprile 1921
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
Giunta per le elezioni
Membro dal 20 giugno 1921 al 10 dicembre 1923
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra
Vicepresidente dal 18 luglio 1921 al 17 dicembre 1921
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924