Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Umberto Puppini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Umberto Puppini
Nasce a Bologna il 16 agosto 1884
Deceduto a Bologna il 1 maggio 1946
Sindaco di Bologna
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
69
Progetti di legge presentati
|
31
Interventi e citazioni
|
2
Incarichi di governo
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Mussolini
Sottosegretario: Ministero delle Finanze, dal 20.07.1932 al 30.04.1934
Ministro: Ministero delle Comunicazioni, dal 30.04.1934 al 23.01.1935
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943
Progetti di legge presentati
1934
33
1935
4