Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Valter Zanetta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Valter Zanetta
Nasce a Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) il 11 aprile 1951
Laurea ingegneria civile; ingegnere
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
192
Progetti di legge presentati
|
477
Atti di indirizzo e controllo
|
42
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Segretario dal 25 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
15
2002
40
2003
34
2004
37
2005
10
2006
30
2007
24
2008
2