Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vanna Iori
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vanna Iori
Nasce a Poviglio (Reggio Nell'Emilia) il 23 ottobre 1948
Dottorato di ricerca in Pedagogia - Education; Professore ordinario di discipline pedagogiche
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
285
Progetti di legge presentati
|
407
Atti di indirizzo e controllo
|
87
Interventi
tutte le sedi (87)
in Assemblea (87)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 6
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
bollettino del 02.07.2013 - Seduta di martedì 2 luglio 2013
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
bollettino del 18.09.2013 - Seduta di mercoledì 18 settembre 2013
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
bollettino del 09.10.2013 - Seduta di mercoledì 9 ottobre 2013
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
bollettino del 13.11.2013 - Seduta di mercoledì 13 novembre 2013
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
bollettino del 03.06.2014 - Seduta di martedì 3 giugno 2014
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
105
2014
57
2015
40
2016
47
2017
36