Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Varese Antoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Varese Antoni
Nasce a Pisa (Toscana) il 24 luglio 1921
Deceduto il 10 dicembre 2008
Licenza media superiore; ragioniere
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
100
Progetti di legge presentati
|
372
Atti di indirizzo e controllo
|
132
Interventi
|
4
Incarichi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio economica dei territori della valle del belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968
Segretario dal 12 dicembre 1979 al 7 luglio 1981
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
Vicepresidente dal 11 giugno 1980 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze e tesoro)
Segretario dal 10 agosto 1983 al 24 settembre 1985
Segretario dal 25 settembre 1985 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
Vicepresidente dal 30 novembre 1983 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1963
1
1976
1
1977
6
1978
1
1979
13
1980
5
1981
3
1982
7
1983
10
1984
15
1985
15
1986
16
1987
7