Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vassili Campatelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vassili Campatelli
Nasce a Gambassi Terme (Firenze) il 9 novembre 1949
Laurea in ingegneria elettronica; dirigente d'azienda
Gruppi
|
174
Progetti di legge presentati
|
408
Atti di indirizzo e controllo
|
36
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 10 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Membro dal 11 ottobre 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 4 giugno 1996 al 12 gennaio 1999
Membro dal 29 settembre 1999 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 13 marzo 1997 al 29 maggio 2001
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 12 gennaio 1999 al 29 settembre 1999
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
5
1993
27
1994
32
1995
38
1996
37
1997
14
1998
7
1999
10
2000
4