Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Veniero Accreman
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Veniero Accreman
Nasce a Rimini (Emilia-Romagna) il 23 novembre 1923
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
22
Progetti di legge presentati
|
90
Interventi
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto di pubblico impiego)
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
Membro dal 27 febbraio 1964 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 19 luglio 1971 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 4 luglio 1972 al 4 luglio 1976
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
Membro dal 1 agosto 1972 al 4 luglio 1976
Commissione parlamentare per il parere al governo sull'emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale
Membro dal 29 luglio 1974 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
1
1964
6
1965
3
1966
1
1967
4
1971
1
1973
4
1974
1
1975
1