Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Amendola
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Amendola
Nasce a Napoli il 22 dicembre 1973
Diploma di liceo scientifico; Dirigente di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
54
Progetti di legge presentati
|
179
Atti di indirizzo e controllo
|
159
Interventi
tutte le sedi (159)
in Assemblea (159)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 11
XVII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
bollettino del 16.07.2013 - Seduta di martedì 16 luglio 2013
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di mercoledì 12 giugno 2013
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
bollettino del 11.07.2013 - Seduta di giovedì 11 luglio 2013
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
bollettino del 16.07.2013 - Seduta di martedì 16 luglio 2013
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
bollettino del 23.07.2013 - Seduta di martedì 23 luglio 2013
III Commissione (Affari esteri e comunitari)
scheda del dibattito
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
25
2014
14
2015
3
2016
2
2019
1
2020
5
2021
4