Deputati
Enzo Bianco
(Vincenzo Bianco)
Nasce
a
Aidone
(Enna)
il
24 febbraio 1951
Laurea in giurisprudenza; consulente aziendale Catania
XI Legislatura della Repubblica italiana (23.04.1992 - 14.04.1994)
- Elezioni di domenica 5 aprile 1992 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 18 aprile 1992 , con convalida del 29 settembre 1992
Eletto
nella circoscrizione CATANIA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 settembre 1993 per dimissioni
Viene sostituito da
Alfio Paolo Giuseppe Speranza.