Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Gagliardi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Gagliardi
Nasce a Venezia (Veneto) il 15 aprile 1925
Deceduto il 22 giugno 1968
Laurea in lettere e in pedagogia; funzionario.
Gruppi
|
240
Progetti di legge presentati
|
187
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Membro dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Membro dal 21 giugno 1963 al 4 giugno 1968
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge relativi alle zone depresse del centro nord
Membro dal 20 giugno 1966 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Membro dal 5 giugno 1968 al 22 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
4
1959
22
1960
3
1961
15
1962
24
1963
47
1964
40
1965
15
1966
13
1967
42
1968
15