Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo La Russa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo La Russa
Nasce a Paterno' (Catania) il 10 luglio 1938
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
106
Progetti di legge presentati
|
36
Interventi
|
117
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (57)
Altro firmatario (60)
Hai trovato 117 risultati
pagina
1
di 8
IX Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00044 presentata da PORTATADINO (DC) in data 19830809
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00110 presentata da PORTATADINO (DC) in data 19830809
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00395 presentata da PORTATADINO (DC) in data 19830915
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00434 presentata da LA RUSSA VINCENZO (DC) in data 19830916
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01978 presentata da PORTATADINO (DC) in data 19831220
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02436 presentata da LA RUSSA VINCENZO (DC) in data 19840131
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02837 presentata da LA RUSSA VINCENZO (DC) in data 19840220
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00802 presentata da LA RUSSA VINCENZO (DC) in data 19840504
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04129 presentata da FALCIER (DC) in data 19840517
INTERPELLANZA 2/00342 presentata da SILVESTRI (DC) in data 19840524
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04333 presentata da LA RUSSA VINCENZO (DC) in data 19840528
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04436 presentata da LA RUSSA VINCENZO (DC) in data 19840604
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01106 presentata da LA RUSSA VINCENZO (DC) in data 19840725
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01248 presentata da LA RUSSA VINCENZO (DC) in data 19841004
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01221 presentata da ANDREOLI (DC) in data 19841107
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1983
12
1984
42
1985
17
1986
28
1987
7