Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Taddei
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Taddei
Nasce a Castelmezzano (Potenza) il 3 giugno 1958
Laurea in giurisprudenza; Funzionario pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
74
Progetti di legge presentati
|
156
Atti di indirizzo e controllo
|
47
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Segretario dal 22 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di schengen, di vigilanza sull'attività di europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione
Capogruppo dal 1 luglio 2008 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2008
23
2009
24
2010
6
2011
11
2012
10