Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vinicio Ziino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vinicio Ziino
Deceduto il 19 giugno 1986
1
Incarichi di governo
|
29
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare consultiva per l'esame di nuove norme sulle imposte di bollo e sulla pubblicita'
Membro dal 17 gennaio 1953 al 5 marzo 1953
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953